Última actualización: 16 de Mayo de 2023
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a una persona física.
Cargos activos | 3 |
---|---|
Cargos no vigentes | 3 |
Apariciones en BORME | 8 |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APOD.SOL/MAN | Germans Boada SA | 16/05/2023 | Actualidad |
ADM.UNICO | Global Union Marketing SL | 07/10/2022 | Actualidad |
ADM.UNICO | Piera Liria SL | 25/04/2019 | Actualidad |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSEJERO | Lavendon Access Services Spain SL | 01/03/2010 | 15/06/2011 |
APODERADO | Lavendon Access Services Spain SL | 01/03/2010 | 15/06/2011 |
APODERADO | Lavendon Access Services Spain SL | Desconocido | 01/03/2010 |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Piera Liria Josep Maria .
16
May 2023
Con fecha 16/05/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APOD.SOL/MAN | Trilla Colominas Jordi |
APOD.SOL/MAN | Saiz Solera Javier |
APOD.SOL/MAN | Piera Liria Josep Maria |
APOD.SOL/MAN | Morales Gutierrez Lorena |
APOD.SOL/MAN | Miguelez Canton Silvia |
APOD.SOL/MAN | Marcos Bove Dario |
APOD.SOL/MAN | Gonzalez Lopez Maria Begoña |
Datos registrales: T 47237 , F 187, S 8, H B 52628, I/A 114
07
Oct 2022
Con fecha 07/10/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.UNICO | Piera Liria Josep Maria |
Datos registrales: T 39755 , F 11, S 8, H B 269544, I/A 6
25
Abr 2019
Con fecha 25/04/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.UNICO | Piera Liria Josep Maria |
Datos registrales: T 31833 , F 73, S 8, H B 197926, I/A 3
15
Jun 2011
Con fecha 15/06/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Piera Liria Josep Maria |
Datos registrales: T 40794 , F 98, S 8, H B 375317, I/A 22
15
Jun 2011
Con fecha 15/06/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Piera Liria Josep Maria |
Datos registrales: T 40794 , F 98, S 8, H B 375317, I/A 21
01
Mar 2010
Con fecha 01/03/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Piera Liria Josep Maria |
APODERADO | Mendoza Roteta Iñigo |
Datos registrales: T 40794 , F 94, S 8, H B 375317, I/A 20
01
Mar 2010
Con fecha 01/03/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Piera Liria Josep Maria |
APODERADO | Papell Arimon Ivan |
Datos registrales: T 40794 , F 94, S 8, H B 375317, I/A 20
01
Mar 2010
Con fecha 01/03/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
V-SEC NO CON | Valdes Burgui Angel |
CONSEJERO | Piera Liria Josep Maria |
CONSEJERO | Kevin Andrew Appleton |
CONSEJERO | Alan Stuart Merrell |
Datos registrales: T 40794 , F 93, S 8, H B 375317, I/A 19
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2023-96-08 | Barcelona | 24/05/2023 |
BORME-A-2022-197-08 | Barcelona | 14/10/2022 |
BORME-A-2019-85-08 | Barcelona | 07/05/2019 |
BORME-A-2011-121-08 | Barcelona | 27/06/2011 |
BORME-A-2010-48-08 | Barcelona | 11/03/2010 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades