Última actualización: 21 de Junio de 2018
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a una persona física.
Cargos activos | 0 |
---|---|
Cargos no vigentes | 3 |
Apariciones en BORME | 5 |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apoderado | Aena S.M.E. SA | 30/08/2017 | 21/06/2018 |
Apoderado | Aena S.M.E. SA | 27/06/2011 | 22/06/2015 |
Apo.Manc. | Aena S.M.E. SA | 14/06/2012 | 22/06/2015 |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Dominguez Quejigo Paloma .
21
Jun 2018
Con fecha 21/06/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Datos registrales: T 37078 , F 147, S 8, H M 518648, I/A 159
30
Ago 2017
Con fecha 30/08/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Datos registrales: T 33233 , F 53, S 8, H M 518648, I/A 125
22
Jun 2015
Con fecha 22/06/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Datos registrales: T 33233 , F 3, S 8, H M 518648, I/A 85
14
Jun 2012
Con fecha 14/06/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Torres Santos Gregorio Julian |
Apo.Manc. | Rabano Delgado Maria-Montserrat |
Apo.Manc. | Pastor Valle Carmen |
Apo.Manc. | Ortega Mercadall Carlos |
Apo.Manc. | Navarro Rivero Maria Isabel |
Apo.Manc. | Molino Torres Miguel Angel |
Apo.Manc. | Guerrero Campiña Manuel |
Apo.Manc. | Garcia Herradon Susana |
Apo.Manc. | Garcia Gonzalez Elena |
Apo.Manc. | Gallardo Girona Raul |
Apo.Manc. | Fuensalida Rodriguez Maria-Teresa |
Apo.Manc. | Fraga Mallada Avelino |
Apo.Manc. | Fabelo Gonzalez Marta Maria |
Apo.Manc. | Dominguez Quejigo Paloma |
Apo.Manc. | Cuadrado Fernandez Paloma |
Apo.Manc. | Corrochano Gomez Sonia |
Apo.Manc. | Carbonell Mesa Pilar |
Apo.Manc. | Bengoechea Marti Carmen |
Apo.Manc. | Alvarez Surarez Miguel Angel |
Apo.Manc. | Alvarez Redondo Maria Carmen |
Apo.Manc. | Albendea Saiz Esther |
Datos registrales: T 29049 , F 192, S 8, H M 518648, I/A 19
27
Jun 2011
Con fecha 27/06/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Datos registrales: T 28806 , F 219, S 8, H M 518648, I/A 3
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2018-123-28 | Madrid | 28/06/2018 |
BORME-A-2017-172-28 | Madrid | 08/09/2017 |
BORME-A-2015-121-28 | Madrid | 30/06/2015 |
BORME-A-2012-121-28 | Madrid | 27/06/2012 |
BORME-A-2011-129-28 | Madrid | 07/07/2011 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades